ARAKELOV VALERIY
Informe ejecutivo de ARAKELOV VALERIY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARAKELOV VALERIY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A. V. O. OIL GAS CONSTRUCTION SL | Socio Unico | 07/05/2014 |
VINCULACIONES DE ARAKELOV VALERIY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARAKELOV VALERIY
Empresa: A. V. O. OIL GAS CONSTRUCTION SL
Socio Único
- Arakelov Valeriy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 187, S 8, H PM 73889, I/A 1 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-07
Empresa: MOSTPROM INTERNACIONAL SL
Administrador Unico
- Arakelov Valeriy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2558 , F 40, S 8, H PM 65368, I/A 8 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-07
Empresa: MOSTPROM INTERNACIONAL SL
Administrador Unico
- Arakelov Valeriy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2416 , F 61, S 8, H PM 65368, I/A 3 (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-07
Empresa: MOSTPROM INTERNACIONAL SL
Administrador Solidario
- Arakelov Valeriy
- Jaime Sastre Amado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2416 , F 61, S 8, H PM 65368, I/A 3 (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-07
Empresa: MOSTPROM INTERNACIONAL SL
Socio Único
- Arakelov Valeriy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2416 , F 61, S 8, H PM 65368, I/A 2 (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-07
Empresa: MOSTPROM INTERNACIONAL SL
Administrador Solidario
- Arakelov Valeriy
- Jaime Sastre Amado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2416 , F 61, S 8, H PM 65368, I/A 1 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-07
Información de ARAKELOV VALERIY
Mostramos los datos de ARAKELOV VALERIY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARAKELOV VALERIY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos