ARAHUETE SANCHEZ JAVIER
Informe ejecutivo de ARAHUETE SANCHEZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARAHUETE SANCHEZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIO BALEAR DE PREVENCION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/04/2024 | |
PHARPRODUCTS LOGISTICS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/02/2023 | |
QUIRON PREVENCION SL | Apoderado | 17/03/2020 | |
Q SAFETY BY QUIRON PREVENCION SA | Apoderado | 10/03/2020 | |
MEDICINA DE DIAGNOSTICO Y CONTROL INTERMEDIACION SA | Apoderado | 10/03/2020 | |
Q READY QUIRON PREVENCION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/02/2020 |
VINCULACIONES DE ARAHUETE SANCHEZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARAHUETE SANCHEZ JAVIER
Empresa: SERVICIO BALEAR DE PREVENCION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arahuete Sanchez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3015 , F 115, S 8, H PM 29990, I/A 55 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-07
Empresa: PHARPRODUCTS LOGISTICS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arahuete Sanchez Javier
- Lopez Parra Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44423 , F 171, S 8, H M 782826, I/A 2 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Empresa: QUIRON PREVENCION SL
Apoderado
- Arahuete Sanchez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40232 , F 2, S 8, H M 648249, I/A 38 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-28
Apoderado
- Arahuete Sanchez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40050 , F 213, S 8, H M 103147, I/A 77 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-28
Empresa: Q SAFETY BY QUIRON PREVENCION SA
Apoderado
- Arahuete Sanchez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38796 , F 41, S 8, H M 417961, I/A 21 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-28
Empresa: STUDIOS MEDOS DOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arahuete Sanchez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38238 , F 218, S 8, H M 272251, I/A 27 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-28
Empresa: TEBEX SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arahuete Sanchez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36822 , F 106, S 8, H M 659247, I/A 11 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
Información de ARAHUETE SANCHEZ JAVIER
Mostramos los datos de ARAHUETE SANCHEZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARAHUETE SANCHEZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos