ARAGONES SOLER VICENTE MANUEL
Informe ejecutivo de ARAGONES SOLER VICENTE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARAGONES SOLER VICENTE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES LES TALAES LA VILA SL | Administrador Unico | 25/07/2011 | |
GRUPO INVERSOR RABASA SL | Administrador Solidario | 25/11/2009 | |
GESTIONES Y ASESORES COSTERA LA MAR SL | Administrador Unico | 21/05/2009 |
VINCULACIONES DE ARAGONES SOLER VICENTE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARAGONES SOLER VICENTE MANUEL
Empresa: CONSTRUCCIONES LES TALAES LA VILA SL
Administrador Unico
- Aragones Soler Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2667 , F 150, S 8, H A 77431, I/A 2 (25/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-03
Empresa: CONSTRUCCIONES LES TALAES LA VILA SL
Administrador Solidario
- Aragones Soler Vicente Manuel
- Vaello Vaello Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2667 , F 150, S 8, H A 77431, I/A 2 (25/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-03
Empresa: GRUPO INVERSOR RABASA SL
Administrador Solidario
- Aragones Soler Vicente Manuel
- Aragones Vaello Juan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3414 , F 104, S 8, H A 119230, I/A 1 (25/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-233-03
Administrador Unico
- Aragones Soler Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3377 , F 187, S 8, H A 117161, I/A 2 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-102-03
Administrador Solidario
- Aragones Soler Vicente Manuel
- Aragones Vaello Juan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3377 , F 187, S 8, H A 117161, I/A 2 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-102-03
Administrador Solidario
- Aragones Soler Vicente Manuel
- Aragones Vaello Juan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3377 , F 185, S 8, H A 117161, I/A 1 (19/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-99-03
Información de ARAGONES SOLER VICENTE MANUEL
Mostramos los datos de ARAGONES SOLER VICENTE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARAGONES SOLER VICENTE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos