ARAGONES SANAHUJA JORGE
Informe ejecutivo de ARAGONES SANAHUJA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARAGONES SANAHUJA JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVEIS IMMOBILIARIS ARAFUEN SL | Administrador Unico | 22/02/2011 | 01/04/2022 |
DEXEUS MUJER REUS SL | Administrador Unico | 10/12/2012 | 16/03/2020 |
DEXEUS MUJER REUS SL | Administrador Solidario | 10/12/2012 | |
SERVEIS IMMOBILIARIS ARAFUEN SL | Administrador Solidario | 22/02/2011 |
VINCULACIONES DE ARAGONES SANAHUJA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARAGONES SANAHUJA JORGE
Empresa: SERVEIS IMMOBILIARIS ARAFUEN SL
Administrador Unico
- Aragones Sanahuja Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1624 , F 149, S 8, H T 21510, I/A 3 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-43
Administrador Unico
- Aragones Sanahuja Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1657 , F 194, S 8, H T 22163, I/A 3 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-43
Administrador Unico
- Aragones Sanahuja Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1657 , F 194, S 8, H T 22163, I/A 2 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-43
Administrador Solidario
- Aragones Sanahuja Jorge
- Mulet Mallafre Josepa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1657 , F 194, S 8, H T 22163, I/A 2 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-43
Empresa: SERVEIS IMMOBILIARIS ARAFUEN SL
Administrador Unico
- Aragones Sanahuja Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1624 , F 149, S 8, H T 21510, I/A 2 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-43
Empresa: SERVEIS IMMOBILIARIS ARAFUEN SL
Administrador Solidario
- Aragones Sanahuja Jorge
- De La Fuente Porcel Manuel Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1624 , F 149, S 8, H T 21510, I/A 2 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-43
Información de ARAGONES SANAHUJA JORGE
Mostramos los datos de ARAGONES SANAHUJA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARAGONES SANAHUJA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos