ARAGONES POCH JOSEP
Informe ejecutivo de ARAGONES POCH JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARAGONES POCH JOSEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROHOTELES SA | Consejero | 24/12/2020 | |
RESIDENCIAL PORT SALOU SA | REPR.143 RRM | 19/06/2020 | |
PROHOTELES SALOU SA | Secretario | 19/06/2020 | |
PROHOTELES SALOU SA | Consejero | 19/06/2020 | |
PHEDRA HOTELS HOLDING SL | REPR.143 RRM | 18/06/2020 | |
GESTIONS JAP 2019 SL | Administrador Unico | 13/03/2019 | |
MEDITERRANIA GESTIO I SERVEIS SL | Administrador Unico | 09/02/2010 | |
LAVANDEX SL | Consejero | 25/01/2010 | |
INAR GESTIO SL | Administrador Solidario | 10/08/2009 |
VINCULACIONES DE ARAGONES POCH JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARAGONES POCH JOSEP
Empresa: PROHOTELES SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29130 , F 10, S 8, H B 47770, I/A 42 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-08
Empresa: PROHOTELES SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29130 , F 10, S 8, H B 47770, I/A 42 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-08
Empresa: PROHOTELES SALOU SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aragones Poch Enric
- Aragones Poch Josep
- Aragones Poch Pere
Presidente
Secretario
- Aragones Poch Josep
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37152 , F 193, S 8, H B 47270, I/A 27 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-08
Empresa: PROHOTELES SALOU SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aragones Poch Enric
- Aragones Poch Josep
- Aragones Poch Pere
Presidente
Secretario
- Aragones Poch Josep
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37152 , F 193, S 8, H B 47270, I/A 27 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-08
Empresa: RESIDENCIAL PORT SALOU SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Aragones Montsant Enric
- Aragones Poch Josep
- Aragones Poch Pere
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33569 , F 128, S 8, H B 21964, I/A 37 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-122-08
Empresa: RESIDENCIAL PORT SALOU SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33569 , F 128, S 8, H B 21964, I/A 37 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-122-08
Empresa: PHEDRA HOTELS HOLDING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43873 , F 189, S 8, H B 440613, I/A 4 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-122-08
Empresa: PHEDRA HOTELS HOLDING SL
Consejero
- Aragones Poch Josep
Secretario
- Aragones Poch Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43873 , F 189, S 8, H B 440613, I/A 4 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-122-08
Empresa: GESTIONS JAP 2019 SL
Administrador Unico
- Aragones Poch Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46798 , F 191, S 8, H B 531265, I/A 1 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-08
Empresa: PROHOTELES SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29130 , F 9, S 8, H B 47770, I/A 38 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-08
VER MAS ACTOS
Información de ARAGONES POCH JOSEP
Mostramos los datos de ARAGONES POCH JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARAGONES POCH JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos