ARAGONES LOPEZ CARLOS
Informe ejecutivo de ARAGONES LOPEZ CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARAGONES LOPEZ CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LARACAT DE ETIQUETAS SL | Administrador Solidario | 08/02/2023 | |
INESLA SA | Administrador Unico | 12/08/2019 | |
LARA BALEARES SL | REPR.143 RRM | 20/05/2014 |
VINCULACIONES DE ARAGONES LOPEZ CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARAGONES LOPEZ CARLOS
Empresa: LARACAT DE ETIQUETAS SL
Administrador Solidario
- Almirall Carbo Beatriz
- Aragones Lopez Carlos
- Marques Pujolar Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30891 , F 196, S 8, H B 105359, I/A 17 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-08
Empresa: LARACAT DE ETIQUETAS SL
Administrador Mancomunado
- Aragones Lopez Carlos
- Marques Pujolar Gemma
- Xicoy Martinez Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30891 , F 196, S 8, H B 105359, I/A 17 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-08
Empresa: INESLA SA
Administrador Unico
- Aragones Lopez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36092 , F 154, S 8, H B 276917, I/A 20 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-08
Empresa: LARACAT DE ETIQUETAS SL
Administrador Mancomunado
- Aragones Lopez Carlos
- Marques Pujolar Gemma
- Xicoy Martinez Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30891 , F 195, S 8, H B 105359, I/A 15 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-08
Empresa: INESLA SA
Administrador Unico
- Aragones Lopez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36092 , F 154, S 8, H B 276917, I/A 19 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-08
Empresa: LARA BALEARES SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Aragones Lopez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26181 , F 139, S 8, H B 100846, I/A 17 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-08
Información de ARAGONES LOPEZ CARLOS
Mostramos los datos de ARAGONES LOPEZ CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARAGONES LOPEZ CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos