ARAGONES GIL ANTONI
Informe ejecutivo de ARAGONES GIL ANTONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARAGONES GIL ANTONI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARAINMOB SL | Administrador Mancomunado | 06/06/2023 | |
APSA GLOBAL EXPRESS SL | Administrador Unico | 22/01/2021 | |
GRUP TRES A TGLL SL | Secretario | 16/04/2013 | |
GRUP TRES A TGLL SL | Consejero | 16/04/2013 | |
GRUP TRES A TGLL SL | Consejero Delegado | 16/04/2013 | |
ARAINMOB SL | Consejero Delegado Solidario | 09/04/2013 | |
ARAINMOB SL | Presidente | 09/04/2013 | |
ARAINMOB SL | Consejero | 09/04/2013 |
VINCULACIONES DE ARAGONES GIL ANTONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARAGONES GIL ANTONI
Empresa: ARAINMOB SL
Administrador Mancomunado
- Aragones Gil Antoni
- Aragones Gil Susana
- Aragones Gil Teresa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3377 , F 18, S 8, H T 10437, I/A 15 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-43
Empresa: APSA GLOBAL EXPRESS SL
Administrador Unico
- Aragones Gil Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2795 , F 33, S 8, H T 46456, I/A 6 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-43
Empresa: ARAGONES TRANSPORTES SA
Administrador Unico
- Aragones Gil Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2385 , F 152, S 8, H T 4698, I/A 42 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-43
Empresa: ARAGONES TRANSPORTES SA
Administrador Unico
- Aragones Gil Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2385 , F 152, S 8, H T 4698, I/A 42 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-43
Empresa: ARAGONES TRANSPORTES SA
Administrador Unico
- Aragones Gil Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2385 , F 104, S 8, H T 4698, I/A 34 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-43
Empresa: ARAGONES TRANSPORTES SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2385 , F 104, S 8, H T 4698, I/A 34 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-43
Empresa: GRUP TRES A TGLL SL
Consejero Delegado
- Aragones Cayetano Adam
- Aragones Gil Antoni
Consejero
- Aragones Cayetano Adam
- Aragones Cayetano Gemma
- Aragones Gil Antoni
- Aragones Gil Susana
- Aragones Gil Teresa Maria
Presidente
Secretario
- Aragones Gil Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30086 , F 108, S 8, H B 92360, I/A 6 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-08
Empresa: ARAINMOB SL
Consejero Delegado Solidario
- Aragones Gil Antoni
- Aragones Gil Teresa Maria
Consejero
- Aragones Cayetano Adam
- Aragones Cayetano Gemma
- Aragones Gil Antoni
- Aragones Gil Susana
- Aragones Gil Teresa Maria
Presidente
- Aragones Gil Antoni
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1229 , F 111, S 8, H T 10437, I/A 7 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-43
Empresa: TRANSNATUR TARRAGONA SL
Administrador Solidario
- Aragones Gil Antoni
- Pages Olivan Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2264 , F 157, S 8, H T 35306, I/A 5 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-43
Información de ARAGONES GIL ANTONI
Mostramos los datos de ARAGONES GIL ANTONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARAGONES GIL ANTONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos