ARAGON SERRANO MARIA DE LAS NIEVES
Informe ejecutivo de ARAGON SERRANO MARIA DE LAS NIEVES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARAGON SERRANO MARIA DE LAS NIEVES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARIDOS Y DERIVADOS GLORIA SA | Apoderado | 24/09/2019 | |
TITANIUM TRADING SL | Administrador Solidario | 06/10/2017 | |
HORMIGONES Y CEMENTOS ANDALUCES SL | Apoderado | 25/05/2012 |
VINCULACIONES DE ARAGON SERRANO MARIA DE LAS NIEVES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARAGON SERRANO MARIA DE LAS NIEVES
Empresa: ARIDOS Y DERIVADOS GLORIA SA
Apoderado
- Aragon Serrano Maria De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5857, L 4764, F 213, S 8, H MA151708, I/A 2 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-29
Empresa: TITANIUM TRADING SL
Administrador Solidario
- Aragon Serrano Maria De Las Nieves
- Barrionuevo Plaza Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5658, L 4565, F 115, S 8, H MA141576, I/A 1 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-29
Empresa: HORMIGONES Y CEMENTOS ANDALUCES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Aragon Serrano Maria De Las Nieves
- Barrionuevo Gallego Francisco
- Barrionuevo Plaza Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4720, L 3628, F 146, S 8, H MA 17724, I/A 13 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-29
Empresa: HORMIGONES Y CEMENTOS ANDALUCES SL
Apoderado
- Aragon Serrano Maria De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4720, L 3628, F 145, S 8, H MA 17724, I/A 11 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-29
Empresa: HORMIGONES Y CEMENTOS ANDALUCES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Aragon Serrano Maria De Las Nieves
- Barrionuevo Gallego Francisco
- Barrionuevo Plaza Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1570, L 483, F 116, S 8, H MA 17724, I/A 10 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-29
Información de ARAGON SERRANO MARIA DE LAS NIEVES
Mostramos los datos de ARAGON SERRANO MARIA DE LAS NIEVES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARAGON SERRANO MARIA DE LAS NIEVES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos