ARAGON SANCHEZ MANUEL JESUS
Informe ejecutivo de ARAGON SANCHEZ MANUEL JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARAGON SANCHEZ MANUEL JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOTACIONES Y DEMOLICIONES. INGENIERIA CIVIL Y OBRAS PUBLICAS SL | Administrador Unico | 29/01/2013 |
VINCULACIONES DE ARAGON SANCHEZ MANUEL JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARAGON SANCHEZ MANUEL JESUS
Empresa: URDEMO SL
Administrador Unico
- Aragon Sanchez Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835 , F 13, S 8, H CA 1098, I/A 12 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-11
Empresa: URDEMO SL
Administrador Unico
- Aragon Sanchez Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835 , F 13, S 8, H CA 1098, I/A 12 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-11
Administrador Unico
- Aragon Sanchez Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2073 , F 94, S 8, H CA 44388, I/A 1 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-11
Empresa: URDEMO SL
Administrador Unico
- Aragon Sanchez Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835 , F 13, S 8, H CA 1098, I/A 10 (07/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-11
Empresa: URDEMO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Aragon Sanchez Francisco Javier
- Aragon Sanchez Juan Francisco
- Aragon Sanchez Manuel Jesus
Presidente
Secretario
- Aragon Sanchez Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835 , F 12, S 8, H CA 1098, I/A 8 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-249-11
Información de ARAGON SANCHEZ MANUEL JESUS
Mostramos los datos de ARAGON SANCHEZ MANUEL JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARAGON SANCHEZ MANUEL JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos