ARAGON RAMIREZ DE PINEDA GUSTAVO
Informe ejecutivo de ARAGON RAMIREZ DE PINEDA GUSTAVO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARAGON RAMIREZ DE PINEDA GUSTAVO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLUCIONES JURIDICAS INTEGRALES SL | Apoderado | 25/08/2020 | |
SOLUCIONES JURIDICAS INTEGRALES SL | Vicesecret. | 09/01/2017 | |
SOLUCIONES JURIDICAS INTEGRALES SL | Consejero | 09/01/2017 | |
QVADRIGAS ABOGADOS SLP | Administrador Mancomunado | 01/07/2010 |
VINCULACIONES DE ARAGON RAMIREZ DE PINEDA GUSTAVO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARAGON RAMIREZ DE PINEDA GUSTAVO
Empresa: SOLUCIONES JURIDICAS INTEGRALES SL
Apoderado
- Alvar Ezquerra Gonzalo
- Aragon Ramirez De Pineda Gustavo
- Flick Fernandez Patricia
- Gomez Izaguirre Javier
- Paraja De La Riera Enrique
- Paraja De La Riera Enrique
- Roma Valdes Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40525 , F 185, S 8, H M 315203, I/A 12 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-28
Empresa: SOLUCIONES JURIDICAS INTEGRALES SL
Consejero
- Aragon Ramirez De Pineda Gustavo
Vicesecret.
- Aragon Ramirez De Pineda Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18202 , F 126, S 8, H M 315203, I/A 11 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-28
Empresa: QVADRIGAS ABOGADOS SLP
Administrador Mancomunado
- Aragon Ramirez De Pineda Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22839 , F 16, S 8, H M 408892, I/A 5 (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-132-28
Información de ARAGON RAMIREZ DE PINEDA GUSTAVO
Mostramos los datos de ARAGON RAMIREZ DE PINEDA GUSTAVO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARAGON RAMIREZ DE PINEDA GUSTAVO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos