ARAGON GUZMAN MONTSERRAT
Informe ejecutivo de ARAGON GUZMAN MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARAGON GUZMAN MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOLF NOVO SANCTI PETRI SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/03/2013 | |
GOLF NOVO SANCTI PETRI SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/01/2011 | 25/03/2013 |
GOLF NOVO SANCTI PETRI SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/05/2010 | 11/01/2011 |
VINCULACIONES DE ARAGON GUZMAN MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARAGON GUZMAN MONTSERRAT
Empresa: GOLF NOVO SANCTI PETRI SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aragon Guzman Montserrat
- Aragon Guzman Montserrat
- Hernandez Alcala Rafael
- Jongenburger Sacha Marjolein
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2019 , F 6, S 8, H CA 583, I/A 42 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-11
Empresa: GOLF NOVO SANCTI PETRI SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aragon Guzman Montserrat
- Hernandez Alcala Rafael
- Jongenburger Sacha Marjolein
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1898 , F 120, S 8, H CA 583, I/A 34 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-11
Empresa: GOLF NOVO SANCTI PETRI SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aragon Guzman Montserrat
- Born Uwe R
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1898 , F 119, S 8, H CA 583, I/A 33 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-11
Empresa: GOLF NOVO SANCTI PETRI SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aragon Guzman Montserrat
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1898 , F 119, S 8, H CA 583, I/A 30 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-11
Información de ARAGON GUZMAN MONTSERRAT
Mostramos los datos de ARAGON GUZMAN MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARAGON GUZMAN MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos