ARAGON GARCIA MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de ARAGON GARCIA MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARAGON GARCIA MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SENER MOBILITY SA | Apoderado | 10/01/2023 | |
SENER GRUPO DE INGENIERIA SA | Apoderado | 11/09/2019 | |
SENER INGENIERIA Y SISTEMAS SA | Apoderado | 09/11/2016 |
VINCULACIONES DE ARAGON GARCIA MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARAGON GARCIA MARIA DEL PILAR
Empresa: SENER MOBILITY SA
Apoderado
- Angulo Mata Iratxe
- Aragon Garcia Maria Del Pilar
- Hernandez Isabel Julio Jesus
- Llama Garcia Arianne
- Valls Pujadas Marta
- Zahino Garcia Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6103 , F 111, S 8, H BI 78944, I/A 2 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-48
Empresa: BIOSOM HUELVA SL
Apoderado Solidario
- Angulo Mata Iratxe
- Aragon Garcia Maria Del Pilar
- Hernandez Isabel Julio
- Zahino Garcia Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39099 , F 45, S 8, H M 694656, I/A 4 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-28
Empresa: BIOSOM PUERTOLLANO SL
Apoderado Solidario
- Angulo Mata Iratxe
- Aragon Garcia Maria Del Pilar
- Hernandez Isabel Julio
- Zahino Garcia Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39099 , F 55, S 8, H M 694657, I/A 4 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-28
Empresa: SENER GRUPO DE INGENIERIA SA
Apoderado
- Angulo Mata Iratxe
- Aragon Garcia Maria Del Pilar
- Hernandez Isabel Julio
- Llama Garcia Arianne
- Zahino Garcia Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5758 , F 30, S 8, H BI 19496, I/A 78 (11/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-48
Empresa: SENER INGENIERIA Y SISTEMAS SA
Apoderado
- Angulo Mata Iratxe
- Aragon Garcia Maria Del Pilar
- Valls Pujadas Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5671 , F 81, S 8, H BI 2264,A , I/ 274 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-48
Empresa: SENER INGENIERIA Y SISTEMAS SA
Apoderado
- Angulo Mata Iratxe
- Aragon Garcia Maria Del Pilar
- Hernandez Isabel Julio Jesus
- Unceta Laborda Ignacio
- Valls Pujadas Marta
- Zahino Garcia Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5008 , F 209, S 8, H BI 2264,A , I/ 248 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-48
Información de ARAGON GARCIA MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de ARAGON GARCIA MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARAGON GARCIA MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos