ARAGON FRANCO MANUEL
Informe ejecutivo de ARAGON FRANCO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARAGON FRANCO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMMOBLES DE LA COSTERA SL | Administrador Unico | 02/08/2023 | |
GESTION URBANISTICA SABINA SL | Administrador Unico | 03/11/2015 | |
EXPORTACION DE CITRICOS THARTESOS SL | Administrador Unico | 04/05/2009 |
VINCULACIONES DE ARAGON FRANCO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARAGON FRANCO MANUEL
Empresa: IMMOBLES DE LA COSTERA SL
Administrador Unico
- Aragon Franco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3022 , F 202, S 8, H A 97386, I/A 5 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-03
Empresa: FRANLAG E HIJOS SL
Administrador Unico
- Aragon Franco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 436 , F 118, S 8, H H 6097, I/A 5 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-21
Empresa: GESTION URBANISTICA SABINA SL
Administrador Unico
- Aragon Franco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 661 , F 7, S 8, H H 10845, I/A 5 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-21
Empresa: FRANLAG E HIJOS SL
Administrador Unico
- Aragon Franco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 436 , F 118, S 8, H H 6097, I/A 4 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-89-21
Empresa: GESTION URBANISTICA SABINA SL
Administrador Unico
- Aragon Franco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 661 , F 6, S 8, H H 10845,H , I/ 4 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-21
Empresa: EXPORTACION DE CITRICOS THARTESOS SL
Administrador Unico
- Aragon Franco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 904 , F 63, S 8, H H 17914,H , I/ 1 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-21
Información de ARAGON FRANCO MANUEL
Mostramos los datos de ARAGON FRANCO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARAGON FRANCO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos