ARAGO PONT VICENTE
Informe ejecutivo de ARAGO PONT VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARAGO PONT VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTS URBANS DE EL MASNOU SL | Apoderado Solidario | 11/04/2019 |
VINCULACIONES DE ARAGO PONT VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARAGO PONT VICENTE
Empresa: TRANSPORTS URBANS DE EL MASNOU SL
Apoderado Solidario
- Arago Pont Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25721 , F 94, S 8, H B 93566, I/A 5 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-08
Empresa: TRANSPORTS URBANS DE EL MASNOU SL
Administrador Solidario
- Arago Pont Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25721 , F 94, S 8, H B 93566, I/A 4 (08/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-08
Administrador Unico
- Arago Pont Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42722 , F 164, S 8, H B 415412, I/A 3 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-08
Empresa: SALUD SERVIS SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Arago Pont Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38632 , F 161, S 8, H B 329576, I/A 10 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-08
Administrador Unico
- Arago Pont Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42722 , F 162, S 8, H B 415412, I/A 1 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-08
Información de ARAGO PONT VICENTE
Mostramos los datos de ARAGO PONT VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARAGO PONT VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos