ARACIL SEMPERE MARGARITA
Informe ejecutivo de ARACIL SEMPERE MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARACIL SEMPERE MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XIMARSEM SL | Administrador Unico | 01/03/2017 |
VINCULACIONES DE ARACIL SEMPERE MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARACIL SEMPERE MARGARITA
Empresa: XIMARSEM SL
Administrador Unico
- Aracil Sempere Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4017 , F 200, S 8, H A 154057, I/A 1 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-03
Empresa: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ARACIL SL
Liquidador
- Aracil Sempere Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384 , F 147, S 8, H A 117592, I/A 7 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-03
Empresa: FERRETERIA ARACIL SL
Liquidador
- Aracil Sempere Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384 , F 147, S 8, H A 117592, I/A 3 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-03
Empresa: FERRETERIA ARACIL SL
Administrador Unico
- Aracil Sempere Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384 , F 147, S 8, H A 117592, I/A 3 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-03
Empresa: FERRETERIA ARACIL SL
Administrador Unico
- Aracil Sempere Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384 , F 147, S 8, H A 117592, I/A 2 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-237-03
Información de ARACIL SEMPERE MARGARITA
Mostramos los datos de ARACIL SEMPERE MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARACIL SEMPERE MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos