ARACIL MARTINEZ JORDI
Informe ejecutivo de ARACIL MARTINEZ JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARACIL MARTINEZ JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SSHOPINGG ENTERPRISE SL | Administrador Unico | 05/08/2015 | |
LONG TERM CONSULTING SL | Administrador Unico | 18/12/2012 |
VINCULACIONES DE ARACIL MARTINEZ JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARACIL MARTINEZ JORDI
Empresa: SSHOPINGG ENTERPRISE SL
Administrador Unico
- Aracil Martinez Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44946 , F 121, S 8, H B 472129, I/A 1 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-08
Empresa: REALTECH SYSTEM CONSULTING SL
Apoderado
- Aracil Martinez Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22610 , F 209, S 8, H M 232460, I/A 29 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-28
Empresa: REALTECH SYSTEM CONSULTING SL
Apoderado
- Aracil Martinez Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22610 , F 207, S 8, H M 232460, I/A 24 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-28
Empresa: LONG TERM CONSULTING SL
Administrador Unico
- Aracil Martinez Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43502 , F 81, S 8, H B 431112, I/A 1 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-08
Información de ARACIL MARTINEZ JORDI
Mostramos los datos de ARACIL MARTINEZ JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARACIL MARTINEZ JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos