ARA VILLAR BEATRIZ
Informe ejecutivo de ARA VILLAR BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARA VILLAR BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS DEL PUERTO SL | Apoderado | 18/09/2024 | |
PUERTO DE MOGAN SA | Secretario | 15/10/2020 | |
PUERTO DE MOGAN SA | Consejero Delegado | 15/10/2020 | |
PUERTO DE MOGAN SA | Consejero | 15/10/2020 | |
MOGAN INVESTMENT SL | Administrador Unico | 11/01/2013 |
VINCULACIONES DE ARA VILLAR BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARA VILLAR BEATRIZ
Empresa: SERVICIOS DEL PUERTO SL
Apoderado
- Ara Villar Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 14879, I/A 12 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-35
Empresa: PUERTO DE MOGAN SA
Consejero Delegado
- Ara Villar Beatriz
Consejero
- Ara Villar Beatriz
- Roso Hernandez Augusto
Secretario
- Ara Villar Beatriz
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188 , F 61, S 8, H GC 11390, I/A 19 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-35
Empresa: PUERTO DE MOGAN SA
Consejero Delegado
- Ara Villar Beatriz
Consejero
- Ara Villar Beatriz
- Brito Garcia Manuel
Secretario
- Ara Villar Beatriz
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188 , F 61, S 8, H GC 11390, I/A 19 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-35
Empresa: PUERTO DE MOGAN SA
Consejero Delegado
- Ara Villar Beatriz
Consejero
- Ara Villar Beatriz
Secretario
- Ara Villar Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188 , F 61, S 8, H GC 11390, I/A 18 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-35
Empresa: MOGAN INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Ara Villar Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 122, S 8, H GC 8260, I/A 6 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-35
Información de ARA VILLAR BEATRIZ
Mostramos los datos de ARA VILLAR BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARA VILLAR BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos