ARA MINGUEZ JUAN IGNACIO
Informe ejecutivo de ARA MINGUEZ JUAN IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARA MINGUEZ JUAN IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARA-BAZTAN GESTION SL | Administrador Solidario | 14/03/2019 |
VINCULACIONES DE ARA MINGUEZ JUAN IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARA MINGUEZ JUAN IGNACIO
Empresa: INVERSION SERVICE GESTARA SL
Administrador Solidario
- Ara Minguez Jose Antonio
- Ara Minguez Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 61537, I/A 6 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-50
Empresa: GRIPPLE INDUSTRIAL IBERICA SL
Administrador Solidario
- Ara Minguez Jose Antonio
- Ara Minguez Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 43305, I/A 8 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-50
Empresa: ARA-BAZTAN GESTION SL
Administrador Solidario
- Ara Minguez Juan Ignacio
- Batzan Glaria Soledad-susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4393 , F 151, S 8, H Z 65209, I/A 1 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-50
Empresa: INVERSION SERVICE GESTARA SL
Administrador Solidario
- Ara Minguez Jose Antonio
- Ara Minguez Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4232 , F 219, S 8, H Z 61537, I/A 1 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-50
Información de ARA MINGUEZ JUAN IGNACIO
Mostramos los datos de ARA MINGUEZ JUAN IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARA MINGUEZ JUAN IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos