ARA CONTE JESUS
Informe ejecutivo de ARA CONTE JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARA CONTE JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA RURAL DE TERUEL SCC | Apoderado Solidario | 02/09/2016 |
VINCULACIONES DE ARA CONTE JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARA CONTE JESUS
Empresa: CAJA RURAL DE TERUEL SCC
Apoderado
- Ara Conte Jesus
- Licer Alaman Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 270, L 270, F 16, S 8, H TE 242, I/A 357 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-44
Empresa: CAJA RURAL DE TERUEL SCC
Apoderado
- Ara Conte Jesus
- Espinosa Blesa Angel Joaquin
- Sanz Felez Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246, L 246, F 225, S 8, H TE 242, I/A 344 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-44
Empresa: CAJA RURAL DE TERUEL SCC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246, L 246, F 223, S 8, H TE 242, I/A 341 (02/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-44
Empresa: CAJA RURAL DE TERUEL SCC
Apoderado
- Ara Conte Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246, L 246, F 81, S 8, H TE 242, I/A 336 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-44
Información de ARA CONTE JESUS
Mostramos los datos de ARA CONTE JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARA CONTE JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos