AQUILINO PEREZ IBAÑEZ
Informe ejecutivo de AQUILINO PEREZ IBAÑEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE AQUILINO PEREZ IBAÑEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LINASA COGENERACION Y ASOCIADOS SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 24/09/2012 | 26/11/2018 |
LINASA COGENERACION Y ASOCIADOS SL | Presidente | 24/09/2012 | 26/11/2018 |
LINASA COGENERACION Y ASOCIADOS SL | Consejero | 24/09/2012 | 26/11/2018 |
INDUSTRIA JABONERA LINA SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 01/04/2014 | 26/11/2018 |
INDUSTRIA JABONERA LINA SA | Presidente | 01/04/2014 | 26/11/2018 |
INDUSTRIA JABONERA LINA SA | Consejero | 01/04/2014 | 26/11/2018 |
INVERLIN SL | Administrador Solidario | 26/11/2018 | |
CORPORACION EMPRESARIAL AQUILA SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 26/11/2018 | |
CORPORACION EMPRESARIAL AQUILA SL | Presidente | 26/11/2018 | |
CORPORACION EMPRESARIAL AQUILA SL | Consejero | 26/11/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE AQUILINO PEREZ IBAÑEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AQUILINO PEREZ IBAÑEZ
Empresa: LINASA COGENERACION Y ASOCIADOS SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
- Aquilino Perez Ibañez
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2910 , F 35, S 8, H MU 24602, I/A 19 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-30
Empresa: INDUSTRIA JABONERA LINA SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
- Aquilino Perez Ibañez
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2672 , F 126, S 8, H MU 3403, I/A 39 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-30
Empresa: CORPORACION EMPRESARIAL AQUILA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Aquilino Perez Ibañez
Consejero
- Aquilino Perez Ibañez
Presidente
- Aquilino Perez Ibañez
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 224, S 8, H MU 48129, I/A 12 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-30
Empresa: INVERLIN SL
Administrador Solidario
- Aquilino Perez Ibañez
- Juan Perez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2910 , F 8, S 8, H MU 47811, I/A 18 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-30
Empresa: LINASA COGENERACION Y ASOCIADOS SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
- Aquilino Perez Ibañez
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2910 , F 35, S 8, H MU 24602, I/A 18 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-30
Empresa: INDUSTRIA JABONERA LINA SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
- Aquilino Perez Ibañez
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2672 , F 124, S 8, H MU 3403, I/A 36 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-30
Empresa: INDUSTRIA JABONERA LINA SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
- Aquilino Perez Ibañez
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2672 , F 124, S 8, H MU 3403, I/A 36 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-30
Empresa: LINASA COGENERACION Y ASOCIADOS SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
- Aquilino Perez Ibañez
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1349 , F 211, S 8, H MU 24602, I/A 15 (24/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-190-30
Empresa: INDUSTRIA JABONERA LINA SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
- Aquilino Perez Ibañez
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2037 , F 14, S 8, H MU 3403, I/A 32 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-30
Empresa: INDUSTRIA JABONERA LINA SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
- Aquilino Perez Ibañez
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2037 , F 14, S 8, H MU 3403, I/A 32 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-30
Información de AQUILINO PEREZ IBAÑEZ
Mostramos los datos de AQUILINO PEREZ IBAÑEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AQUILINO PEREZ IBAÑEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos