APONTE HERNANDEZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de APONTE HERNANDEZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE APONTE HERNANDEZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAOLINES DE BURELA SL | Consejero | 26/06/2012 | |
VEHICULOS Y EXPLOTACIONES MINERAS SA | Apoderado | 18/06/2010 | |
INVESTIGACION Y ANALISIS DE MINERALES SA | Apoderado | 16/06/2010 | |
BUSIEL SA | Apoderado | 15/09/2009 | |
BURIEL SA | Apoderado | 15/09/2009 | |
MINERALES Y PRODUCTOS CERAMICOS SA | Apoderado | 15/09/2009 |
VINCULACIONES DE APONTE HERNANDEZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE APONTE HERNANDEZ FRANCISCO
Empresa: BODEGAS CASTELO DE MEDINA SA
Apoderado Mancomunado
- Aponte Hernandez Francisco
- Becerril Bustamante Enrique
- Carral Quijano Juan Jose
- Ruiz Lopez Felipe
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23110 , F 201, S 8, H M 130464, I/A 33 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-28
Consejero Delegado
- Aponte Hernandez Francisco
Consejero
- Aponte Hernandez Francisco
Presidente
- Aponte Hernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10317 , F 8, S 8, H M 10187, I/A M (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-28
Empresa: CAOLINES DE BURELA SL
Consejero
- Aponte Hernandez Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29881 , F 12, S 8, H M 537699, I/A 2 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-127-28
Empresa: MINERALES Y PRODUCTOS CERAMICOS SA
Consejero
- Aponte Hernandez Francisco
Presidente
- Aponte Hernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6904 , F 65, S 8, H M 112385, I/A 59 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-28
Empresa: VEHICULOS Y EXPLOTACIONES MINERAS SA
Consejero
- Aponte Hernandez Francisco
- Diaz Sanchez Vanesa
Presidente
- Aponte Hernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23884 , F 132, S 8, H M 130468, I/A 22 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-28
Empresa: VEHICULOS Y EXPLOTACIONES MINERAS SA
Consejero
- Aponte Hernandez Francisco
Presidente
- Aponte Hernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23884 , F 131, S 8, H M 130468, I/A 19 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-28
Empresa: VEHICULOS Y EXPLOTACIONES MINERAS SA
Apoderado
- Aponte Hernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23884 , F 131, S 8, H M 130468, I/A 19 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-28
Empresa: VEHICULOS Y EXPLOTACIONES MINERAS SA
Consejero Delegado
- Aponte Hernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23884 , F 131, S 8, H M 130468, I/A 19 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-28
Apoderado
- Aponte Hernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10317 , F 13, S 8, H M 10187, I/A 19 (16/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-28
Consejero Delegado
- Aponte Hernandez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10317 , F 13, S 8, H M 10187, I/A 19 (16/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-28
VER MAS ACTOS
Información de APONTE HERNANDEZ FRANCISCO
Mostramos los datos de APONTE HERNANDEZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de APONTE HERNANDEZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos