APESTIGUE INFIESTA JAVIER
Informe ejecutivo de APESTIGUE INFIESTA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE APESTIGUE INFIESTA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARL ZEISS MEDITEC IBERIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/09/2023 |
VINCULACIONES DE APESTIGUE INFIESTA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE APESTIGUE INFIESTA JAVIER
Empresa: CARL ZEISS IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Apestigue Infiesta Javier
- Huerta Adrio Javier
- Suarez Herrero Silvia
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 587446, I/A 37 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-28
Empresa: CARL ZEISS MEDITEC IBERIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Apestigue Infiesta Javier
- Huerta Adrio Javier
- Paniagua Vaquero Silvia
- Suarez Herrero Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34010 , F 80, S 8, H M 165113, I/A 135 (04/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-173-28
Empresa: CARL ZEISS IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Apestigue Infiesta Javier
- Huerta Adrio Javier
- Suarez Herrero Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35753 , F 180, S 8, H M 587446, I/A 35 (30/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-28
Empresa: SUPERSOL SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Apestigue Infiesta Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32496 , F 201, S 8, H M 526949, I/A 44 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-28
Empresa: CASHDIPLO SL
Apoderado Solidario
- Apestigue Infiesta Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31808 , F 59, S 8, H M 470431, I/A 71 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-28
Empresa: SUPERDISTRIBUCION CEUTA SL
Apoderado Solidario
- Apestigue Infiesta Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29753 , F 134, S 8, H M 243114, I/A 81 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-28
Empresa: SUPERDISTRIBUCION CEUTA SL
Apoderado Solidario
- Alcocer Abellan Julio Antonio
- Apestigue Infiesta Javier
- Losilla Maregil Ramon
- Ortego Rodriguez David
- Santos Liñan Maria Jose
- Sola Brea Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29753 , F 129, S 8, H M 243114, I/A 70 (24/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-28
Empresa: CASHDIPLO SL
Apoderado Solidario
- Alcocer Abellan Julio Antonio
- Apestigue Infiesta Javier
- Ortego Rodriguez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29208 , F 218, S 8, H M 470431, I/A 47 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-28
Empresa: SUPERSOL SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Alcocer Abellan Julio Antonio
- Apestigue Infiesta Javier
- Ortego Rodriguez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29274 , F 215, S 8, H M 526949, I/A 24 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-28
Información de APESTIGUE INFIESTA JAVIER
Mostramos los datos de APESTIGUE INFIESTA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de APESTIGUE INFIESTA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos