APARISI SABATER INMACULADA
Informe ejecutivo de APARISI SABATER INMACULADA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE APARISI SABATER INMACULADA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUBLI SAFOR SL | Administrador Unico | 24/08/2012 | |
PROMOTORA VALENCIANA DE INFORMACION Y COMUNICACION SL | Administrador Unico | 22/08/2011 | |
CESAR ELECTRONICA SL | Administrador Unico | 19/08/2011 | |
RASEC & AMNI SL | Administrador Unico | 16/08/2011 |
VINCULACIONES DE APARISI SABATER INMACULADA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE APARISI SABATER INMACULADA
Empresa: MAVITEL SL
Administrador Unico
- Aparisi Sabater Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3698, L 1010, F 122, S 8, H V 13863, I/A 7 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-46
Empresa: MAVITEL SL
Administrador Unico
- Aparisi Sabater Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3698, L 1010, F 122, S 8, H V 13863, I/A 6 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-238-46
Empresa: PUBLI SAFOR SL
Administrador Unico
- Aparisi Sabater Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7120, L 4423, F 86, S 8, H V 82212, I/A 3 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-169-46
Administrador Unico
- Aparisi Sabater Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4303, L 1615, F 113, S 8, H V 21721, I/A 12 (22/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-46
Empresa: CESAR ELECTRONICA SL
Administrador Unico
- Aparisi Sabater Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2940, L 256, F 184, S 8, H V 3734, I/A 5 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-46
Empresa: RASEC & AMNI SL
Administrador Unico
- Aparisi Sabater Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6998, L 4301, F 4, S 8, H V 79632, I/A 3 (16/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-46
Empresa: PUBLI SAFOR SL
Administrador Unico
- Aparisi Sabater Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7120, L 4423, F 85, S 8, H V 82212, I/A 2 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-46
Información de APARISI SABATER INMACULADA
Mostramos los datos de APARISI SABATER INMACULADA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de APARISI SABATER INMACULADA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos