APARISI ALBIÑANA ANTONIO
Informe ejecutivo de APARISI ALBIÑANA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE APARISI ALBIÑANA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELEVAPOOL COMPOSITE SL | Administrador Solidario | 13/05/2024 | |
IGTON MARKETING SOLUTIONS SL | Administrador Solidario | 30/01/2023 | |
SUMINISTROS ACUATICOS ONLINE SL | Administrador Unico | 05/01/2021 | |
APARTAMENTOS APARISI SL | Socio Unico | 17/01/2019 | |
APARTAMENTOS APARISI SL | Administrador Unico | 17/01/2019 |
VINCULACIONES DE APARISI ALBIÑANA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE APARISI ALBIÑANA ANTONIO
Empresa: ELEVAPOOL COMPOSITE SL
Administrador Solidario
- Aparisi Albiñana Antonio
- Faus Atienza Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T , F , S 8, H M 816556, I/A 1 (13/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-96-28
Empresa: IGTON MARKETING SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Aparisi Albiñana Antonio
- Faus Atienza Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10422, L 7703, F 72, S 8, H V 179518, I/A 4 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-46
Empresa: IGTON MARKETING SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Aparisi Albiñana Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10422, L 7703, F 72, S 8, H V 179518, I/A 4 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-46
Empresa: SUMINISTROS ACUATICOS ONLINE SL
Administrador Unico
- Aparisi Albiñana Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41261 , F 85, S 8, H M 731394, I/A 1 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-28
Empresa: APARTAMENTOS APARISI SL
Administrador Unico
- Aparisi Albiñana Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10607, L 7888, F 63, S 8, H V 185583, I/A 1 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-46
Empresa: APARTAMENTOS APARISI SL
Socio Único
- Aparisi Albiñana Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10607, L 7888, F 63, S 8, H V 185583, I/A 1 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-46
Empresa: IGTON MARKETING SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Aparisi Albiñana Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10422, L 7703, F 72, S 8, H V 179518, I/A 3 (29/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-46
Empresa: IGTON MARKETING SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Aparisi Albiñana Antonio
- Faus Atienza Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10422, L 7703, F 72, S 8, H V 179518, I/A 3 (29/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-46
Empresa: IGTON MARKETING SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Aparisi Albiñana Antonio
- Faus Atienza Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10422, L 7703, F 70, S 8, H V 179518, I/A 1 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-46
Información de APARISI ALBIÑANA ANTONIO
Mostramos los datos de APARISI ALBIÑANA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de APARISI ALBIÑANA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos