APARICIO USON ANA MARIA
Informe ejecutivo de APARICIO USON ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE APARICIO USON ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DANIEL FONTET SA | Administrador Solidario | 24/09/2020 | 06/02/2024 |
DANIEL FONTET SA | Administrador Solidario | 14/09/2015 | 24/09/2020 |
DANIEL FONTET SA | Administrador Solidario | 24/03/2011 | 14/09/2015 |
VINCULACIONES DE APARICIO USON ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE APARICIO USON ANA MARIA
Empresa: DANIEL FONTET SA
Administrador Solidario
- Aparicio Uson Ana Maria
- Fontet Matamoros Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1070 , F 9, S 8, H T 10247, I/A 9 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-43
Empresa: DANIEL FONTET SA
Administrador Solidario
- Aparicio Uson Ana Maria
- Fontet Matamoros Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1070 , F 8, S 8, H T 10247, I/A 8 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-43
Empresa: DANIEL FONTET SA
Administrador Solidario
- Aparicio Uson Ana Maria
- Fontet Matamoros Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1070 , F 8, S 8, H T 10247, I/A 8 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-43
Empresa: DANIEL FONTET SA
Administrador Solidario
- Aparicio Uson Ana Maria
- Fontet Matamoros Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1070 , F 8, S 8, H T 10247, I/A 7 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-43
Empresa: DANIEL FONTET SA
Administrador Solidario
- Aparicio Uson Ana Maria
- Fontet Matamoros Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1070 , F 8, S 8, H T 10247, I/A 7 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-43
Empresa: DANIEL FONTET SA
Administrador Solidario
- Aparicio Uson Ana Maria
- Fontet Matamoros Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1070 , F 7, S 8, H T 10247, I/A 5 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-43
Empresa: DANIEL FONTET SA
Administrador Solidario
- Aparicio Uson Ana Maria
- Fontet Matamoros Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1070 , F 7, S 8, H T 10247, I/A 5 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-43
Información de APARICIO USON ANA MARIA
Mostramos los datos de APARICIO USON ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de APARICIO USON ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos