APARICIO PERNAS JOSEFA
Informe ejecutivo de APARICIO PERNAS JOSEFA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE APARICIO PERNAS JOSEFA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DATA LABEL SA | Administrador Solidario | 29/01/2010 | 15/01/2018 |
DATA LABEL SA | Administrador Solidario | 16/12/2016 | 15/01/2018 |
VINCULACIONES DE APARICIO PERNAS JOSEFA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE APARICIO PERNAS JOSEFA
Empresa: DATA LABEL SA
Administrador Solidario
- Aparicio Pernas Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27853 , F 218, S 8, H B 126087, I/A 11 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-08
Empresa: DATA LABEL SA
Administrador Solidario
- Aparicio Pernas Josefa
- Gomez Bello Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27853 , F 217, S 8, H B 126087, I/A 9 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-08
Empresa: DATA LABEL SA
Administrador Solidario
- Aparicio Pernas Josefa
- Gomez Bello Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27853 , F 216, S 8, H B 126087, I/A 8 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-08
Información de APARICIO PERNAS JOSEFA
Mostramos los datos de APARICIO PERNAS JOSEFA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de APARICIO PERNAS JOSEFA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos