APARICIO PEREZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de APARICIO PEREZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE APARICIO PEREZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORO SALAMANCA SL | Administrador Unico | 10/03/2011 | |
PROMOCIONES DAMIJU SL | Liquidador | 30/11/2009 |
VINCULACIONES DE APARICIO PEREZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE APARICIO PEREZ FRANCISCO JAVIER
Empresa: E S VALER-APARICIO SL
Administrador Unico
- Aparicio Perez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 665 , F 187, S 8, H CU 5138, I/A 5 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-16
Empresa: E S VALER-APARICIO SL
Administrador Unico
- Aparicio Perez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 380 , F 14, S 8, H CU 5138, I/A 4 (08/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-176-16
Empresa: E S VALER-APARICIO SL
Administrador Unico
- Aparicio Perez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 380 , F 14, S 8, H CU 5138, I/A 3 (08/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-176-16
Empresa: ORO SALAMANCA SL
Administrador Unico
- Aparicio Perez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 416 , F 6, S 8, H SA 13798, I/A 1 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-37
Empresa: PROMOCIONES DAMIJU SL
Liquidador
- Aparicio Perez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 95 , F 103, S 8, H CE 1905, I/A 3 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-240-51
Empresa: PROMOCIONES DAMIJU SL
Administrador Solidario
- Aparicio Perez Francisco Javier
- Aparicio Perez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 95 , F 103, S 8, H CE 1905, I/A 3 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-240-51
Información de APARICIO PEREZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de APARICIO PEREZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de APARICIO PEREZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos