APARICIO PEREZ ANGEL JAVIER
Informe ejecutivo de APARICIO PEREZ ANGEL JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE APARICIO PEREZ ANGEL JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARE B 612 SL | Socio Unico | 31/03/2021 | |
GARE B 612 SL | Administrador Unico | 31/03/2021 | |
ENINVOICE PLATFORM SL | Administrador Solidario | 11/08/2011 |
VINCULACIONES DE APARICIO PEREZ ANGEL JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE APARICIO PEREZ ANGEL JAVIER
Empresa: DOCUTEN TECH SL
Consejero Delegado Solidario
- Aparicio Perez Angel Javier
- Mendez Ferreiro Brais
Consejero
- Aparicio Perez Angel Javier
- Mendez Ferreiro Brais
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3464 , F 129, S 8, H C 46206, I/A 15 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-15
Empresa: BESEPA TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Aparicio Perez Angel Javier
- Mendez Ferreiro Brais
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3680 , F 12, S 8, H C 58174, I/A 5 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-15
Empresa: GARE B 612 SL
Administrador Unico
- Aparicio Perez Angel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41648 , F 140, S 8, H M 737871, I/A 1 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-28
Empresa: GARE B 612 SL
Socio Único
- Aparicio Perez Angel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41648 , F 140, S 8, H M 737871, I/A 1 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-28
Empresa: ENXENDRA TECHNOLOGIES SL
Consejero Delegado Solidario
- Aparicio Perez Angel Javier
- Mendez Ferreiro Brais
Consejero
- Aparicio Perez Angel Javier
- GO HUB SL
- Mendez Ferreiro Brais
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384 , F 95, S 8, H C 46206, I/A 9 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-15
Empresa: ENXENDRA TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Aparicio Perez Angel Javier
- Mendez Ferreiro Brais
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384 , F 95, S 8, H C 46206, I/A 9 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-15
Empresa: BESEPA TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Aparicio Perez Angel Javier
- Mendez Ferreiro Brais
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3680 , F 11, S 8, H C 56233, I/A 2 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-15
Empresa: ENXENDRA TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Aparicio Perez Angel Javier
- Mendez Ferreiro Brais
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384 , F 94, S 8, H C 46206, I/A 6 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-15
Empresa: ENXENDRA TECHNOLOGIES SL
Consejero Delegado Solidario
- Aparicio Perez Angel Javier
- Mendez Ferreiro Brais
Consejero
- Aparicio Perez Angel Javier
- Mendez Ferreiro Brais
- STANDS LABS SA
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384 , F 94, S 8, H C 46206, I/A 6 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-15
Empresa: ENXENDRA TECHNOLOGIES SL
Secretario
- Aparicio Perez Angel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384 , F 94, S 8, H C 46206, I/A 5 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-15
VER MAS ACTOS
Información de APARICIO PEREZ ANGEL JAVIER
Mostramos los datos de APARICIO PEREZ ANGEL JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de APARICIO PEREZ ANGEL JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos