APARICIO MARQUEZ JESUS-JOSE
Informe ejecutivo de APARICIO MARQUEZ JESUS-JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE APARICIO MARQUEZ JESUS-JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRILOGIA CONSULTORES SL | Administrador Unico | 06/02/2013 | |
TOP SCORE SL | Secretario No Consejero | 04/12/2009 | |
RAMOS INDUSTRIA DEL VIDRIO SL | Apoderado | 17/02/2009 | |
CRISTALERIAS RAMOS SL | Apoderado | 17/02/2009 |
VINCULACIONES DE APARICIO MARQUEZ JESUS-JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE APARICIO MARQUEZ JESUS-JOSE
Empresa: TASCAS DE LA AXARQUIA SL
Liquidador
- Aparicio Marquez Jesus-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18170 , F 38, S 8, H M 314526, I/A 3 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-28
Empresa: TASCAS DE LA AXARQUIA SL
Administrador Unico
Representante
- Aparicio Marquez Jesus-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18170 , F 38, S 8, H M 314526, I/A 3 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-28
Empresa: TOP SCORE SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
- Aparicio Marquez Jesus-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27172 , F 122, S 8, H M 489555, I/A 2 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-28
Empresa: TRILOGIA PRODUCCIONES SL
Administrador Unico
- Aparicio Marquez Jesus-jose
- Gregorio Rodriguez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20967 , F 155, S 8, H M 371798, I/A 2 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-28
Empresa: TOP SCORE SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
- Aparicio Marquez Jesus-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27172 , F 120, S 8, H M 489555, I/A 1 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-239-28
Empresa: CRISTALERIAS RAMOS SA
Apoderado
- Aparicio Marquez Jesus-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4980 , F 82, S 8, H M 81455, I/A 18 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-40-28
Empresa: RAMOS INDUSTRIA DEL VIDRIO SL
Apoderado
- Aparicio Marquez Jesus-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9774 , F 124, S 8, H M 157018, I/A 9 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-40-28
Información de APARICIO MARQUEZ JESUS-JOSE
Mostramos los datos de APARICIO MARQUEZ JESUS-JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de APARICIO MARQUEZ JESUS-JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos