APARICIO GUERRERO MILAGROS
Informe ejecutivo de APARICIO GUERRERO MILAGROS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE APARICIO GUERRERO MILAGROS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDAGROUP IBERICA SL | Vicepresidente | 19/01/2009 | 22/08/2018 |
INDAGROUP IBERICA SL | Consejero | 19/01/2009 | 22/08/2018 |
MOTOGALA ALMERIA SA | Secretario | 06/08/2009 | 08/07/2014 |
MOTOGALA ALMERIA SA | Consejero Delegado Solidario | 06/08/2009 | 08/07/2014 |
MOTOGALA ALMERIA SA | Consejero | 06/08/2009 | 08/07/2014 |
MOTOGALA ALMERIA SA | Secretario | 08/07/2014 | |
URCI RENT A CAR SL | Consejero Delegado Solidario | 02/01/2014 | |
URCI RENT A CAR SL | Vicepresidente | 02/01/2014 | |
URCI RENT A CAR SL | Consejero | 02/01/2014 | |
INDACAR SA | Presidente | 22/12/2008 | 19/05/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE APARICIO GUERRERO MILAGROS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE APARICIO GUERRERO MILAGROS
Empresa: INDAGROUP IBERICA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alonso Aparicio Elias
- Alonso Aparicio Francisco
- Alonso Aparicio Juan Jose
- Alonso Aparicio Milagros
- Alonso Campoy Elias
- Aparicio Guerrero Milagros
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Aparicio Guerrero Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26359 , F 10, S 8, H M 474964, I/A 2 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-28
Empresa: MOTOGALA ALMERIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Alonso Campoy Elias
- Aparicio Guerrero Milagros
Consejero
- Alonso Aparicio Milagros
- Alonso Campoy Elias
- Aparicio Guerrero Milagros
Presidente
Secretario
- Aparicio Guerrero Milagros
- Aparicio Guerrero Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 369 , F 200, S 8, H AL 10133, I/A 7 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-04
Empresa: URCI RENT A CAR SA
Consejero Delegado Solidario
- Alonso Campoy Elias
- Aparicio Guerrero Milagros
Consejero
- Alonso Aparicio Milagros
- Alonso Campoy Elias
- Aparicio Guerrero Milagros
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Aparicio Guerrero Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 100 , F 172, S 8, H AL 2520, I/A 8 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-04
Empresa: INDACAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alonso Aparicio Francisco
- Alonso Aparicio Milagros
- Alonso Campoy Elias
- Aparicio Guerrero Milagros
Presidente
- Aparicio Guerrero Milagros
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 142 , F 223, S 8, H AL 3814, I/A 10 (19/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-104-04
Empresa: INDAMOTOR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alonso Aparicio Francisco
- Alonso Campoy Elias
- Aparicio Guerrero Milagros
Presidente
Secretario
- Aparicio Guerrero Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 69 , F 63, S 8, H AL 1691, I/A 21 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-04
Empresa: ELIAS ALONSO SA EASA
Consejero Delegado Solidario
- Aparicio Guerrero Milagros
Consejero
- Aparicio Guerrero Milagros
Secretario
- Aparicio Guerrero Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 211 , F 114, S 8, H AL 6015, I/A 4 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-04
Empresa: MOTOGALA ALMERIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Alonso Campoy Elias
- Aparicio Guerrero Milagros
Consejero
- Alonso Aparicio Milagros
- Alonso Campoy Elias
- Aparicio Guerrero Milagros
Presidente
Secretario
- Aparicio Guerrero Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 369 , F 198, S 8, H AL 10133, I/A 4 (06/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-155-04
Empresa: INDAGROUP IBERICA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alonso Aparicio Elias
- Alonso Aparicio Francisco
- Alonso Aparicio Juan Jose
- Alonso Aparicio Milagros
- Alonso Campoy Elias
- Aparicio Guerrero Milagros
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Aparicio Guerrero Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26359 , F 1, S 8, H M 474964, I/A 1 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-28
Empresa: INDACAR SA
Consejero
- Alonso Aparicio Francisco
- Alonso Aparicio Milagros
- Alonso Campoy Elias
- Aparicio Guerrero Milagros
Presidente
- Aparicio Guerrero Milagros
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 142 , F 222, S 8, H AL 3814, I/A 5 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-04
Información de APARICIO GUERRERO MILAGROS
Mostramos los datos de APARICIO GUERRERO MILAGROS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de APARICIO GUERRERO MILAGROS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos