APARICIO DESIDERIO BENJAMIN
Informe ejecutivo de APARICIO DESIDERIO BENJAMIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE APARICIO DESIDERIO BENJAMIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAND DAD HERITAGE SL | Apoderado | 13/11/2019 | |
GRAND MAM HERITAGE SL | Apoderado | 11/06/2018 | |
HCF ENERGIAS ALTERNATIVAS VI SL | Administrador Unico | 05/07/2017 | |
PARCFUSION SL | Administrador Solidario | 31/10/2016 | |
PROYECTOS DE INVERSION IKSC SA | Consejero | 05/08/2014 | |
MASQUIL BUILDING SL | Administrador Unico | 26/11/2012 | |
BODEGAS Y VIÑEDOS PUENTE DEL EA SL | Consejero | 08/10/2012 |
VINCULACIONES DE APARICIO DESIDERIO BENJAMIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE APARICIO DESIDERIO BENJAMIN
Empresa: PROYECTOS DE INVERSION IKSC SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25185 , F 104, S 8, H M 453564, I/A 9 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-148-28
Empresa: OCHOPLUS INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30077 , F 82, S 8, H M 541408, I/A 3 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-28
Empresa: GRAND DAD HERITAGE SL
Apoderado
- Aparicio Desiderio Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14945 , F 154, S 8, H M 201947, I/A 3 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-28
Empresa: OCHOEXA INVESTMENTS SL
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30037 , F 33, S 8, H M 540639, I/A 2 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-28
Empresa: GRAND MAM HERITAGE SL
Apoderado
- Aparicio Desiderio Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32312 , F 159, S 8, H M 581640, I/A 3 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-28
Empresa: GIROLA SOLAR SL
Administrador Solidario
- Aparicio Desiderio Benjamin
- Gonzalez Cantabrana Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21212 , F 114, S 8, H M 376751, I/A 7 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-28
Empresa: HCF ENERGIAS ALTERNATIVAS VI SL
Administrador Unico
- Aparicio Desiderio Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21272 , F 167, S 8, H M 377919, I/A 6 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-28
Empresa: FELICITY LP SICAV
Auditor
Consejero
- Amador De Los Rios Carlos Vidal
- Aparicio Desiderio Benjamin
- Ekker Gysbregth Willem Hero
- Ezquerra Plasencia Mario
- Gomez Esteban Jesus
- Vassal'lo Reina Luis
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23144 , F 45, S 8, H M 260480, I/A 29 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-28
Empresa: PARCFUSION SL
Administrador Solidario
- Alonso Martinez Ramon
- Aparicio Desiderio Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35162 , F 176, S 8, H M 632297, I/A 1 (31/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-28
Empresa: AVEQUESA 8 SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20020 , F 99, S 8, H M 353095, I/A B (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-28
VER MAS ACTOS
Información de APARICIO DESIDERIO BENJAMIN
Mostramos los datos de APARICIO DESIDERIO BENJAMIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de APARICIO DESIDERIO BENJAMIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos