APARICIO CASERO OSCAR ALBERTO
Informe ejecutivo de APARICIO CASERO OSCAR ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE APARICIO CASERO OSCAR ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APARICIO CASERO E HIJOS SL | Administrador Unico | 04/02/2009 | 25/02/2013 |
UNIDAD INDUSTRIAL DE GESTION SERVICIOS Y ADMINISTRACION SL | Administrador Unico | 09/06/2009 | 21/01/2011 |
MOTORES ORIGINALES RECAMBIOS Y SEGMENTOS LEVANTE SL | Administrador Unico | 29/05/2009 | 17/01/2011 |
MOTORES ORIGINALES RECAMBIOS Y SEGMENTOS LEVANTE SL | Administrador Unico | 06/02/2009 | 06/02/2009 |
APARICIO CASERO E HIJOS SL | Administrador Mancomunado | 04/02/2009 |
VINCULACIONES DE APARICIO CASERO OSCAR ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE APARICIO CASERO OSCAR ALBERTO
Empresa: APARICIO CASERO E HIJOS SL
Administrador Unico
- Aparicio Casero Oscar Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 982 , F 45, S 8, H VA 7067, I/A 14 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-47
Administrador Unico
- Aparicio Casero Oscar Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 166, S 8, H VA 4499, I/A 9 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-47
Administrador Unico
- Aparicio Casero Oscar Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 185, S 8, H VA 3970, I/A 10 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-47
Administrador Unico
- Aparicio Casero Oscar Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 166, S 8, H VA 4499, I/A 8 (09/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-114-47
Administrador Unico
- Aparicio Casero Oscar Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 184, S 8, H VA 3970, I/A 9 (29/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-107-47
Administrador Unico
- Aparicio Casero Oscar Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 184, S 8, H VA 3970, I/A 8 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-47
Administrador Unico
- Aparicio Casero Oscar Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 184, S 8, H VA 3970, I/A 7 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-47
Empresa: APARICIO CASERO E HIJOS SL
Administrador Unico
- Aparicio Casero Oscar Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 982 , F 45, S 8, H VA 7067, I/A 12 (04/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-30-47
Empresa: APARICIO CASERO E HIJOS SL
Administrador Mancomunado
- Aparicio Casero Jorge
- Aparicio Casero Oscar Alberto
- Aparicio Martinez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 982 , F 45, S 8, H VA 7067, I/A 12 (04/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-30-47
Información de APARICIO CASERO OSCAR ALBERTO
Mostramos los datos de APARICIO CASERO OSCAR ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de APARICIO CASERO OSCAR ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos