APARICIO CARRASCO JOSE LUIS
Informe ejecutivo de APARICIO CARRASCO JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE APARICIO CARRASCO JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMA TALENT AND TECHNOLOGY SL | Administrador Unico | 24/03/2022 | |
GRUPO CINTE SOLUCIONES DE INTEGRACION EUROPA SL | Socio Unico | 18/01/2016 | |
GRUPO CINTE SOLUCIONES DE INTEGRACION EUROPA SL | Administrador Unico | 07/08/2015 |
VINCULACIONES DE APARICIO CARRASCO JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE APARICIO CARRASCO JOSE LUIS
Empresa: AMA TALENT AND TECHNOLOGY SL
Administrador Unico
- Aparicio Carrasco Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41623 , F 42, S 8, H M 737409, I/A 3 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-28
Socio Único
- Aparicio Carrasco Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33416 , F 197, S 8, H M 601527, I/A 4 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-28
Empresa: MORELAND SPAIN SL
Administrador Unico
- Aparicio Carrasco Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33416 , F 195, S 8, H M 601527, I/A 2 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-28
Información de APARICIO CARRASCO JOSE LUIS
Mostramos los datos de APARICIO CARRASCO JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de APARICIO CARRASCO JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos