APARICIO BELLIDO LEOPOLDO
Informe ejecutivo de APARICIO BELLIDO LEOPOLDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE APARICIO BELLIDO LEOPOLDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNION DE TAXISTAS DE ALICANTE SL | Administrador Mancomunado | 31/10/2014 | |
UNION DE TAXISTAS DEL AREA DE ALICANTE SL | Administrador Mancomunado | 07/01/2011 | 18/05/2012 |
VINCULACIONES DE APARICIO BELLIDO LEOPOLDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE APARICIO BELLIDO LEOPOLDO
Empresa: UNION DE TAXISTAS DE ALICANTE SL
Administrador Mancomunado
- Alfonso Ceron Fulgencio
- Aparicio Bellido Leopoldo
- Mas Anton Jose Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2451 , F 62, S 8, H A 65395, I/A 4 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-03
Administrador Mancomunado
- Aparicio Bellido Leopoldo
- Ballester Ros Miguel Alberto
- Mas Anton Jose Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3499 , F 18, S 8, H A 123845, I/A 2 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-03
Administrador Mancomunado
- Aparicio Bellido Leopoldo
- Ballester Ros Miguel Alberto
- Mas Anton Jose Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3499 , F 17, S 8, H A 123845, I/A 1 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-03
Información de APARICIO BELLIDO LEOPOLDO
Mostramos los datos de APARICIO BELLIDO LEOPOLDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de APARICIO BELLIDO LEOPOLDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos