APARICIO ARAGONESES JAVIER
Informe ejecutivo de APARICIO ARAGONESES JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE APARICIO ARAGONESES JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SECHERON HASLER IBERICA SL | Apoderado | 22/12/2022 | |
SECHERON HASLER IBERICA SL | Apoderado Solidario | 06/11/2021 | |
SECHERON HASLER IBERICA SL | Apoderado Solidario | 29/05/2020 | |
SECHERON HASLER IBERICA SL | Apoderado | 20/03/2020 | |
SECHERON HASLER IBERICA SL | Apoderado Mancomunado | 12/02/2020 |
VINCULACIONES DE APARICIO ARAGONESES JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE APARICIO ARAGONESES JAVIER
Empresa: SECHERON HASLER IBERICA SL
Apoderado
- Aparicio Aragoneses Javier
- Winkler Urs
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40000 , F 30, S 8, H M 710694, I/A 8 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
Empresa: SECHERON HASLER IBERICA SL
Apoderado Solidario
- Aparicio Aragoneses Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40000 , F 29, S 8, H M 710694, I/A 7 (06/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-28
Empresa: SECHERON HASLER IBERICA SL
Apoderado Solidario
- Aparicio Aragoneses Javier
- Gomez Gomez Cristobal
- Granados Martinez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40000 , F 28, S 8, H M 710694, I/A 4 (29/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-107-28
Empresa: SECHERON HASLER IBERICA SL
Apoderado
- Aparicio Aragoneses Javier
- Winkler Urs
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40000 , F 28, S 8, H M 710694, I/A 3 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-28
Empresa: SECHERON HASLER IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Aparicio Aragoneses Javier
- Gomez Gomez Cristobal
- Granados Martinez Maria Pilar
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40000 , F 27, S 8, H M 710694, I/A 2 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-28
Información de APARICIO ARAGONESES JAVIER
Mostramos los datos de APARICIO ARAGONESES JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de APARICIO ARAGONESES JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos