ANYPO DIVISION Y SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD L
Informe ejecutivo de ANYPO DIVISION Y SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD L
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANYPO DIVISION Y SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD L
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA RUBIO 8 SL | Socio Unico | 19/02/2010 | |
RAMADA CAURIN SL | Socio Unico | 26/08/2009 | |
EDIPIMAR CONSTRUCCIONES SL | Socio Unico | 12/05/2009 | |
ASENSI MAZZOLARI SL | Socio Unico | 15/01/2009 |
VINCULACIONES DE ANYPO DIVISION Y SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD L
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANYPO DIVISION Y SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD L
Empresa: INMOBILIARIA RUBIO 8 SL
Socio Único
- Anypo Division Y Servicios Industriales Sociedad L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 891 , F 146, S 8, H S 7759, I/A 12 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-39
Empresa: RAMADA CAURIN SL
Socio Único
- Anypo Division Y Servicios Industriales Sociedad L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7806, L 5102, F 172, S 8, H V 96925, I/A 4 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-169-46
Empresa: EDIPIMAR CONSTRUCCIONES SL
Nuevo Socio Único
- Anypo Division Y Servicios Industriales Sociedad L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6717, L 4021, F 197, S 8, H V 73781, I/A 3 (12/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-46
Empresa: ASENSI MAZZOLARI SL
Socio Único
- Anypo Division Y Servicios Industriales Sociedad L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3051, L 367, F 220, S 8, H V 5285, I/A 7 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-46
Información de ANYPO DIVISION Y SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD L
Mostramos los datos de ANYPO DIVISION Y SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD L que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANYPO DIVISION Y SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD L, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos