ANTUNEZ HERNANDEZ DIEGO
Informe ejecutivo de ANTUNEZ HERNANDEZ DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANTUNEZ HERNANDEZ DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IWATA EXPANSION SL | Socio Unico | 17/11/2022 | |
IWATA EXPANSION SL | Administrador Unico | 17/11/2022 | |
MOTOR IWATA SL | Socio Unico | 07/01/2021 | |
MOTOR IWATA SL | Presidente | 01/12/2020 | |
MOTOR IWATA SL | Consejero Delegado | 01/12/2020 | |
MOTOR IWATA SL | Consejero | 01/12/2020 |
VINCULACIONES DE ANTUNEZ HERNANDEZ DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTUNEZ HERNANDEZ DIEGO
Empresa: IWATA EXPANSION SL
Administrador Unico
- Antunez Hernandez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44152 , F 80, S 8, H M 778609, I/A 1 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-28
Empresa: IWATA EXPANSION SL
Socio Único
- Antunez Hernandez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44152 , F 80, S 8, H M 778609, I/A 1 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-28
Empresa: MOTOR IWATA SL
Nuevo Socio Único
- Antunez Hernandez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39322 , F 163, S 8, H M 698347, I/A 3 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-28
Empresa: DGU-ROMA LAS VENTAS SL
Consejero Delegado
- Antunez Hernandez Diego
Consejero
- Antunez Hernandez Diego
- G19 CONSULTORA DE INVERSIONES SL
- Pando Lopez Jose Luis
Presidente
- Antunez Hernandez Diego
Representante
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39322 , F 162, S 8, H M 698347, I/A 2 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-28
Información de ANTUNEZ HERNANDEZ DIEGO
Mostramos los datos de ANTUNEZ HERNANDEZ DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTUNEZ HERNANDEZ DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos