ANTUNEZ BLANCO FRANCISCO
Informe ejecutivo de ANTUNEZ BLANCO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE ANTUNEZ BLANCO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTUNEZ BLANCO FRANCISCO
Empresa: FRUTAS AIRAM SL
Administrador Unico
- Antunez Blanco Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H H 17902, I/A 7 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-21
Empresa: FRUTAS AIRAM SL
Administrador Unico
- Antunez Blanco Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H H 17902, I/A 5 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-21
Empresa: FRUTAS AIRAM SL
Administrador Mancomunado
- Antunez Blanco Francisco
- Lucretia Stoian Lavinia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H H 17902, I/A 5 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-21
Empresa: FRUTAS AIRAM SL
Administrador Mancomunado
- Antunez Blanco Francisco
- Lucretia Stoian Lavinia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 903 , F 199, S 8, H H 17902,H , I/ 2 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-21
Empresa: FRUTAS AIRAM SL
Administrador Unico
- Antunez Blanco Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 903 , F 199, S 8, H H 17902,H , I/ 2 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-21
Empresa: FRUTAS AIRAM SL
Administrador Unico
- Antunez Blanco Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 903 , F 197, S 8, H H 17902,H , I/ 1 (22/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-21
Empresa: FRUTAS AIRAM SL
Socio Único
- Antunez Blanco Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 903 , F 197, S 8, H H 17902,H , I/ 1 (22/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-21
Información de ANTUNEZ BLANCO FRANCISCO
Mostramos los datos de ANTUNEZ BLANCO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTUNEZ BLANCO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos