ANTUNEZ ASENSI FELIU
Informe ejecutivo de ANTUNEZ ASENSI FELIU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ANTUNEZ ASENSI FELIU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONNEXCARS SL | Apoderado Mancomunado | 26/09/2017 | |
MOVENTO SARSA SA | Apoderado Mancomunado | 06/05/2015 | |
MOVENTO SARSA MOTOR SA | Apoderado Mancomunado | 06/05/2015 | |
MOVENTO AUTOSELECCION SL | Apoderado | 29/06/2012 |
VINCULACIONES DE ANTUNEZ ASENSI FELIU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTUNEZ ASENSI FELIU
Empresa: MOVENTO AUTOSELECCION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antunez Asensi Feliu
- Badia Perea Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41226 , F 147, S 8, H B 383306, I/A 11 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-08
Empresa: CONNEXCARS SL
Apoderado Mancomunado
- Antunez Asensi Feliu
- Moron Morante Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46096 , F 196, S 8, H B 509354, I/A 2 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-08
Empresa: MOVENTO AUTOSELECCION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antunez Asensi Feliu
- Badia Perea Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41226 , F 144, S 8, H B 383306, I/A 5 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-148-08
Empresa: AUCO VALLES SL
Apoderado Mancomunado
- Antunez Asensi Feliu
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24233 , F 71, S 8, H B 66523, I/A 16 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-08
Empresa: SOCIEDAD DE AUTOMOVILES REUNIDOS SA
Apoderado Mancomunado
- Antunez Asensi Feliu
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41529 , F 205, S 8, H B 62906, I/A 53 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-08
Empresa: SARSA MOTOR SA
Apoderado Mancomunado
- Antunez Asensi Feliu
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41414 , F 15, S 8, H B 52486, I/A 28 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-08
Empresa: SARSA GRANOLLERS 2 SL
Apoderado
- Antunez Asensi Feliu
- Fauste Fornells Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32178 , F 66, S 8, H B 209542, I/A 5 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-08
Empresa: SARSA GRANOLLERS SL
Apoderado
- Antunez Asensi Feliu
- Fauste Fornells Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31440 , F 57, S 8, H B 189843, I/A 9 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-08
Empresa: MOVENTO AUTOSELECCION SL
Apoderado
- Antunez Asensi Feliu
- Badia Perea Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41226 , F 143, S 8, H B 383306, I/A 4 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-08
Información de ANTUNEZ ASENSI FELIU
Mostramos los datos de ANTUNEZ ASENSI FELIU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTUNEZ ASENSI FELIU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos