ANTUÑA FERNANDEZ JUAN JOSE
Informe ejecutivo de ANTUÑA FERNANDEZ JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANTUÑA FERNANDEZ JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRODUCTOS ESYS SL | Administrador Unico | 13/06/2017 | |
ESYS MEDICA SL | Administrador Unico | 18/01/2010 |
VINCULACIONES DE ANTUÑA FERNANDEZ JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTUÑA FERNANDEZ JUAN JOSE
Empresa: PRODUCTOS ESYS SL
Administrador Unico
- Antuña Fernandez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3912 , F 161, S 8, H AS 42636, I/A 5 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-33
Empresa: PRODUCTOS ESYS SL
Administrador Solidario
- Antuña Fernandez Juan Jose
- Cordero Del Rio Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3912 , F 161, S 8, H AS 42636, I/A 5 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-33
Empresa: PRODUCTOS ESYS SL
Administrador Solidario
- Antuña Fernandez Juan Jose
- Cordero Del Rio Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3912 , F 160, S 8, H AS 42636, I/A 4 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-33
Empresa: ESYS MEDICA SL
Administrador Unico
- Antuña Fernandez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3825 , F 23, S 8, H AS 40599, I/A 1 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-33
Información de ANTUÑA FERNANDEZ JUAN JOSE
Mostramos los datos de ANTUÑA FERNANDEZ JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTUÑA FERNANDEZ JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos