ANTUÑA ALVAREZ SINUHE
Informe ejecutivo de ANTUÑA ALVAREZ SINUHE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANTUÑA ALVAREZ SINUHE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MASIFARMA CONSULTORES SL | Administrador Solidario | 07/01/2022 | |
BOUTIQUE TFGOURMET SL | Apoderado | 01/10/2019 | |
PALM-MAR GOURMET SL | Liquidador | 01/02/2019 |
VINCULACIONES DE ANTUÑA ALVAREZ SINUHE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTUÑA ALVAREZ SINUHE
Empresa: BANCOFAR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Antuña Alvarez Sinuhe
- Varas Alonso Sonsoles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41912 , F 54, S 8, H M 171685, I/A 314 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-28
Empresa: MASIFARMA CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Antuña Alvarez Sinuhe
- Gonzalez Gonzalez Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3770 , F 61, S 8, H TF 67266, I/A 1 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-38
Empresa: BOUTIQUE TFGOURMET SL
Apoderado
- Antuña Alvarez Sinuhe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3645 , F 26, S 8, H TF 63341, I/A 2 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-38
Empresa: PALM-MAR GOURMET SL
Liquidador
- Antuña Alvarez Sinuhe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3491 , F 220, S 8, H TF 58734, I/A 2 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-38
Empresa: PALM-MAR GOURMET SL
Administrador Mancomunado
- Antuña Alvarez Sinuhe
- Dortmans Dortmans Joyce Antonia Petronella Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3491 , F 220, S 8, H TF 58734, I/A 2 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-38
Empresa: BANCOFAR SA
Apoderado
- Antuña Alvarez Sinuhe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37743 , F 64, S 8, H M 171685, I/A 247 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-139-28
Empresa: PALM-MAR GOURMET SL
Administrador Mancomunado
- Antuña Alvarez Sinuhe
- Dortmans Dortmans Joyce Antonia Petronella Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3491 , F 217, S 8, H TF 58734, I/A 1 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-38
Información de ANTUÑA ALVAREZ SINUHE
Mostramos los datos de ANTUÑA ALVAREZ SINUHE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTUÑA ALVAREZ SINUHE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos