ANTOUN SAADE DAMIE MARINA
Informe ejecutivo de ANTOUN SAADE DAMIE MARINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANTOUN SAADE DAMIE MARINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BALUZAR INVERSIONES SL | Apoderado | 10/09/2020 | |
ACONTO HOLDINGS IBERIA SL | Apoderado | 10/09/2020 | |
OCEAN FIDUS HOLDINGS SL | Apoderado | 09/09/2020 | |
OCEAN FIDUS HOLDINGS SL | Vicesecret. | 16/12/2019 | |
OCEAN FIDUS HOLDINGS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 16/12/2019 | |
OCEAN FIDUS HOLDINGS SL | Consejero | 16/12/2019 | |
ACONTO HOLDINGS IBERIA SL | Vicepresidente | 13/12/2019 | |
ACONTO HOLDINGS IBERIA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 13/12/2019 | |
ACONTO HOLDINGS IBERIA SL | Consejero | 13/12/2019 | |
BALUZAR INVERSIONES SL | Vicepresidente | 12/12/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ANTOUN SAADE DAMIE MARINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTOUN SAADE DAMIE MARINA
Empresa: ACONTO HOLDINGS IBERIA SL
Apoderado
- Antoun Saade Damie Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10454, L 7735, F 189, S 8, H V 180499, I/A 6 (10/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-181-46
Empresa: BALUZAR INVERSIONES SL
Apoderado
- Antoun Saade Damie Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10454, L 7735, F 194, S 8, H V 180500, I/A 6 (10/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-181-46
Empresa: OCEAN FIDUS HOLDINGS SL
Apoderado
- Antoun Saade Damie Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10245, L 7527, F 130, S 8, H V 174948, I/A 9 (09/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-46
Empresa: OCEAN FIDUS HOLDINGS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Antoun Saade Damie Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10245, L 7527, F 128, S 8, H V 174948, I/A 8 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-46
Empresa: ACONTO HOLDINGS IBERIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Antoun Saade Damie Marina
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10454, L 7735, F 188, S 8, H V 180499, I/A 5 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-46
Empresa: BALUZAR INVERSIONES SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Antoun Saade Damie Marina
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10454, L 7735, F 194, S 8, H V 180500, I/A 5 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-46
Información de ANTOUN SAADE DAMIE MARINA
Mostramos los datos de ANTOUN SAADE DAMIE MARINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTOUN SAADE DAMIE MARINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos