ANTONIO ZAMORA GARCIA
Informe ejecutivo de ANTONIO ZAMORA GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANTONIO ZAMORA GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORTALIZAS DEL SURESTE SL | Administrador Unico | 21/09/2010 | 17/12/2019 |
VERDIÑAL SL | Administrador Unico | 08/01/2010 | 02/12/2010 |
VINCULACIONES DE ANTONIO ZAMORA GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO ZAMORA GARCIA
Empresa: HORTALIZAS DEL SURESTE SL
Administrador Unico
- Antonio Zamora Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2771 , F 142, S 8, H MU 74443, I/A 3 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-30
Empresa: HORTALIZAS DEL SURESTE SL
Administrador Unico
- Antonio Zamora Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2771 , F 140, S 8, H MU 74443, I/A 1 (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-188-30
Empresa: VERDIÑAL SL
Administrador Unico
- Antonio Zamora Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2724 , F 46, S 8, H MU 71848, I/A 1 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-30
Información de ANTONIO ZAMORA GARCIA
Mostramos los datos de ANTONIO ZAMORA GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO ZAMORA GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos