ANTONIO VICENTE MAGAÑA PARDO
Informe ejecutivo de ANTONIO VICENTE MAGAÑA PARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANTONIO VICENTE MAGAÑA PARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRESIMUR SA | Administrador Mancomunado | 29/12/2023 | |
NEXT2U BUSINESS TELECOM SL | Administrador Solidario | 22/02/2023 | |
GRAN ATRACTOR INVERSIONES SL | Administrador Unico | 15/12/2022 | |
GRAN ATRACTOR INVERSIONES SL | Socio Unico | 15/12/2022 |
VINCULACIONES DE ANTONIO VICENTE MAGAÑA PARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO VICENTE MAGAÑA PARDO
Empresa: TRESIMUR SA
Administrador Mancomunado
- Antonio Vicente Magaña Pardo
- Jose Perona Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1623 , F 224, S 8, H MU 19458, I/A 12 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-30
Empresa: TAHE ACM SL
Administrador Solidario
- Ana- Maria Magaña Pardo
- Antonio Vicente Magaña Pardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3531 , F 64, S 8, H MU105037, I/A 3 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-30
Empresa: NEXT2U BUSINESS TELECOM SL
Administrador Solidario
- Antonio Vicente Magaña Pardo
- Jose Perona Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2987 , F 67, S 8, H MU 81122, I/A 2 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-30
Empresa: GRAN ATRACTOR INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Antonio Vicente Magaña Pardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3610 , F 154, S 8, H MU109047, I/A 1 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-30
Empresa: GRAN ATRACTOR INVERSIONES SL
Socio Único
- Antonio Vicente Magaña Pardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3610 , F 154, S 8, H MU109047, I/A 1 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-30
Empresa: TAHE ACM SL
Administrador Solidario
- Ana- Maria Magaña Pardo
- Antonio Vicente Magaña Pardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3531 , F 63, S 8, H MU105037, I/A 2 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-30
Información de ANTONIO VICENTE MAGAÑA PARDO
Mostramos los datos de ANTONIO VICENTE MAGAÑA PARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO VICENTE MAGAÑA PARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos