ANTONIO SOLER MOTELLON
Informe ejecutivo de ANTONIO SOLER MOTELLON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ANTONIO SOLER MOTELLON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUTAS HERMANOS SOLER MOTELLON SL | Administrador Unico | 22/12/2021 | |
PLAZA DE TOROS SOLER SL | Administrador Unico | 27/02/2014 | 03/06/2021 |
PLAZA DE TOROS SOLER SL | Socio Unico | 27/02/2014 | 03/06/2021 |
FRUTAS SOLER & LOPEZ SL | Administrador Unico | 01/03/2017 | 07/11/2018 |
AGRICOLA EUREKA SL | Administrador Unico | 04/05/2012 | 04/04/2016 |
VINCULACIONES DE ANTONIO SOLER MOTELLON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO SOLER MOTELLON
Empresa: FRUTAS HERMANOS SOLER MOTELLON SL
Administrador Unico
- Antonio Soler Motellon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1997 , F 58, S 8, H MU 47569, I/A B (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-30
Empresa: PLAZA DE TOROS SOLER SL
Administrador Unico
- Antonio Soler Motellon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3023 , F 11, S 8, H MU 84180, I/A A (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-30
Empresa: FRUTAS SOLER & LOPEZ SL
Administrador Unico
- Antonio Soler Motellon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3230 , F 47, S 8, H MU 91630, I/A 2 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-30
Empresa: FRUTAS SOLER & LOPEZ SL
Administrador Unico
- Antonio Soler Motellon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3230 , F 47, S 8, H MU 91630, I/A 1 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-30
Empresa: AGRICOLA EUREKA SL
Administrador Unico
- Antonio Soler Motellon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2883 , F 213, S 8, H MU 78243, I/A 2 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-30
Empresa: PLAZA DE TOROS SOLER SL
Administrador Unico
- Antonio Soler Motellon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3023 , F 11, S 8, H MU 84180, I/A 1 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-30
Empresa: PLAZA DE TOROS SOLER SL
Socio Único
- Antonio Soler Motellon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3023 , F 11, S 8, H MU 84180, I/A 1 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-30
Empresa: AGRICOLA EUREKA SL
Administrador Unico
- Antonio Soler Motellon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2883 , F 212, S 8, H MU 78243, I/A 1 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-30
Información de ANTONIO SOLER MOTELLON
Mostramos los datos de ANTONIO SOLER MOTELLON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO SOLER MOTELLON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos