ANTONIO SABIOTE TELLO
Informe ejecutivo de ANTONIO SABIOTE TELLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ANTONIO SABIOTE TELLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GIROVAL WEB SL | Socio Unico | 19/10/2022 | |
MACROSTORE SL | Socio Unico | 19/10/2022 | |
MACROSTORE SL | Administrador Unico | 19/10/2022 | |
GIROVAL WEB SL | Administrador Unico | 19/10/2022 | |
GIC CONSULTING 2013 SL | Apoderado | 17/06/2022 | |
LINIA SEGURA SL | Administrador Unico | 06/04/2021 | |
RECORTALIA SL | Administrador Unico | 06/04/2021 | |
RECORTALIA SL | Socio Unico | 06/04/2021 | |
MARILYNS DINER SL | Administrador Unico | 21/02/2020 | |
GIROVAL WEB SL | Apoderado | 05/05/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ANTONIO SABIOTE TELLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO SABIOTE TELLO
Empresa: PROMOLLAR GRUP 2006 SL
Administrador Mancomunado
- Antonio Sabiote Tello
- Fernando Crespo Martin
- Manuel Golderos Alcaide
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2513 , F 63, S 8, H GI 42558, I/A 2 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-17
Empresa: GIROVAL WEB SL
Administrador Unico
- Antonio Sabiote Tello
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2852 , F 155, S 8, H GI 52729, I/A 9 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-17
Empresa: GIROVAL WEB SL
Nuevo Socio Único
- Antonio Sabiote Tello
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2852 , F 155, S 8, H GI 52729, I/A 9 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-17
Empresa: MACROSTORE SL
Administrador Unico
- Antonio Sabiote Tello
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2976 , F 31, S 8, H GI 56163, I/A 5 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-17
Empresa: MACROSTORE SL
Nuevo Socio Único
- Antonio Sabiote Tello
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2976 , F 31, S 8, H GI 56163, I/A 5 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-17
Empresa: GIC CONSULTING 2013 SL
Apoderado
- Antonio Sabiote Tello
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2903 , F 3, S 8, H GI 53962, I/A 4 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-17
Empresa: RECORTALIA SL
Administrador Unico
- Antonio Sabiote Tello
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2911 , F 16, S 8, H GI 54418, I/A 4 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-17
Empresa: RECORTALIA SL
Socio Único
- Antonio Sabiote Tello
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2911 , F 16, S 8, H GI 54418, I/A 4 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-17
Empresa: LINIA SEGURA SL
Administrador Unico
- Antonio Sabiote Tello
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1150 , F 31, S 8, H GI 20409, I/A 6 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-17
Empresa: LINIA SEGURA SL
Administrador Solidario
- Antonio Sabiote Tello
- Rosa Maria Sabiote Masdevall
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1150 , F 31, S 8, H GI 20409, I/A 6 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-17
VER MAS ACTOS
Información de ANTONIO SABIOTE TELLO
Mostramos los datos de ANTONIO SABIOTE TELLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO SABIOTE TELLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos