ANTONIO RUIZ MARIN
Informe ejecutivo de ANTONIO RUIZ MARIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANTONIO RUIZ MARIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRISOLBLANC SL | Socio Unico | 28/08/2024 | |
CRISOLBLANC SL | Administrador Unico | 28/08/2024 | |
CRISOLBLANC SERVICIOS DE EMPLEO ETT SL | Socio Unico | 31/07/2024 | |
CRISOLBLANC SERVICIOS DE EMPLEO ETT SL | Administrador Unico | 31/07/2024 | |
CRISOLBLANC SERVICIOS DE EMPLEO ETT SL | Apoderado | 18/01/2023 |
VINCULACIONES DE ANTONIO RUIZ MARIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO RUIZ MARIN
Empresa: CRISOLBLANC SL
Administrador Unico
- Antonio Ruiz Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU102960, I/A 3 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-30
Empresa: CRISOLBLANC SL
Nuevo Socio Único
- Antonio Ruiz Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU102960, I/A 3 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-30
Administrador Unico
- Antonio Ruiz Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU107772, I/A 4 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-30
Nuevo Socio Único
- Antonio Ruiz Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU107772, I/A 4 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-30
Apoderado
- Antonio Ruiz Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3572 , F 6, S 8, H MU107772, I/A 2 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-30
Empresa: ESTRUCIMUR SL
Apoderado
- Antonio Ruiz Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2777 , F 208, S 8, H MU 75041, I/A 3 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-30
Empresa: ESTRUCIMUR SL
Apoderado
- Antonio Ruiz Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2777 , F 207, S 8, H MU 75041, I/A 2 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-30
Apoderado
- Antonio Ruiz Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2656 , F 46, S 8, H MU 70152, I/A 3 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-234-30
Apoderado
- Antonio Ruiz Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2656 , F 45, S 8, H MU 70152, I/A 2 (30/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-30
Información de ANTONIO RUIZ MARIN
Mostramos los datos de ANTONIO RUIZ MARIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO RUIZ MARIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos