ANTONIO ROMERO GARCIA
Informe ejecutivo de ANTONIO ROMERO GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ANTONIO ROMERO GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANTONIO ROMERO E HIJOS SL | Administrador Unico | 21/08/2024 | |
EVERSIA SA | Secretario | 03/06/2019 | |
AUTOREPARACIONS LA SELVA SL | Administrador Unico | 23/08/2018 | |
AUTOREPARACIONS LA SELVA SL | Socio Unico | 20/07/2018 | |
EVERSIA SA | Consejero | 05/12/2011 |
VINCULACIONES DE ANTONIO ROMERO GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO ROMERO GARCIA
Empresa: SELENAMAN SL
Administrador Solidario
- Antonio Romero Garcia
- Manuel Romero Romero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GR 30157, I/A 4 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-18
Empresa: ANTONIO ROMERO E HIJOS SL
Administrador Unico
- Antonio Romero Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GR 11333, I/A 11 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-18
Empresa: ANTONIO ROMERO E HIJOS SL
Administrador Solidario
- Antonio Romero Garcia
- Romero Romero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GR 11333, I/A 11 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-18
Consejero
- Albillo España Luis Alberto
- Antonio Romero Garcia
- Baluffo Avila Francisco
- Del Pino Garcia Eva Maria
- Flores Bueno Maria Teresa
- Garcia De Longoria Menduiña Guillermo
- Gavilan Fernandez Rafael
- Gomez Marquez Manuel Francisco
- Gonzalez Navarro Francisco Javier
- Perez De Ayala Revuelta Rocio
- Rossi Palomar Monica
- Villadeamigo Segovia Maria
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H H 13469, I/A 51 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-21
Consejero
- Antonio Romero Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H H 13469, I/A 50 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-21
Empresa: CONSTRUCCIONES ROMERO AREVALO SL
Liquidador
- Antonio Romero Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 876 , F 214, S 8, H TO 8188, I/A 3 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-45
Empresa: CONSTRUCCIONES ROMERO AREVALO SL
Administrador Unico
- Antonio Romero Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 876 , F 214, S 8, H TO 8188, I/A 3 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-45
Empresa: EVERSIA SA
Consejero
- Antonio Romero Garcia
- Fernando Romero Garcia
- Jose Romero Garcia
- Juan Romero Garcia
Presidente
Secretario
- Antonio Romero Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3202 , F 191, S 8, H MU 4815, I/A 31 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-30
Empresa: PLASTICOS ROMERO SA
Secretario
- Antonio Romero Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3202 , F 189, S 8, H MU 4815, I/A 27 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-30
Empresa: PAPELES ROMERO SL
Consejero
- Antonio Romero Garcia
- Fernando Romero Garcia
- Jose Romero Garcia
- Juan Romero Garcia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1109 , F 91, S 8, H MU 968, I/A 12 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-30
VER MAS ACTOS
Información de ANTONIO ROMERO GARCIA
Mostramos los datos de ANTONIO ROMERO GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO ROMERO GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos