ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ
Informe ejecutivo de ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPG GESTORA YECHAR SL | Administrador Mancomunado | 15/01/2021 | 16/11/2022 |
FITO LEMOS SL | Liquidador | 08/02/2010 | 08/02/2010 |
FITO LEMOS SL | Administrador Unico | 08/02/2010 |
VINCULACIONES DE ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ
Empresa: SPG GESTORA YECHAR SL
Administrador Mancomunado
- Antonio Rodriguez Gomez
- Ventura Escacena Jaime Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6987 , F 116, S 8, H SE128959, I/A 3 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-41
Empresa: SPG GESTORA YECHAR SL
Administrador Mancomunado
- Antonio Rodriguez Gomez
- Jaime Manuel Ventura Escacena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3361 , F 198, S 8, H MU 97341, I/A 2 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-30
Empresa: FITO LEMOS SL
Liquidador
- Antonio Rodriguez Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 313 , F 146, S 8, H LU 8913, I/A 5 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-27
Empresa: FITO LEMOS SL
Administrador Unico
- Antonio Rodriguez Gomez
Liquidador
- Antonio Rodriguez Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 313 , F 146, S 8, H LU 8913, I/A 5 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-27
Información de ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ
Mostramos los datos de ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos