ANTONIO NICOLAS SAURA
Informe ejecutivo de ANTONIO NICOLAS SAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANTONIO NICOLAS SAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALONES DE JUEGO DE LEVANTE SL | Administrador Mancomunado | 09/10/2019 | |
AUTOMATICOS MANI SL | Administrador Mancomunado | 24/09/2019 | |
GRUPO EUROMAGANI SL | Administrador Mancomunado | 10/07/2019 | |
INVERSIONES Y SERVICIOS LAS CONQUETAS SL | Administrador Mancomunado | 27/10/2016 | |
HOSTELERIA Y RESTAURACION FILTON SL | Administrador Mancomunado | 23/12/2015 | |
AUTOMATICOS MAGANI SL | Administrador Mancomunado | 24/03/2015 | |
NICHOLAS VENDING SL | Administrador Unico | 24/11/2011 | |
HOSTELERIA MODERNA NAUTILUS SL | Administrador Mancomunado | 01/06/2011 | |
HOSTELERIA Y RESTAURACION MANI SL | Administrador Mancomunado | 20/05/2011 | |
INVERSIONES Y SERVICIOS BALCON LOMAS SL | Administrador Mancomunado | 20/05/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ANTONIO NICOLAS SAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO NICOLAS SAURA
Empresa: SALONES DE JUEGO DE LEVANTE SL
Administrador Mancomunado
- Antonio Nicolas Saura
- Fulgencio Garceran Galindo
- Laura Gambin Garcia
- Santiago Gambin Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3346 , F 69, S 8, H MU 99569, I/A 3 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-30
Empresa: AUTOMATICOS MANI SL
Administrador Mancomunado
- Antonio Nicolas Saura
- Fulgencio Garceran Galindo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 626 , F 104, S 8, H MU 11614, I/A 6 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-30
Empresa: AUTOMATICOS MANI SL
Consejero Delegado
- Antonio Garceran Galindo
- Antonio Nicolas Saura
- Fulgencio Garceran Galindo
- Juan Nicolas Saura
Consejero
- Antonio Garceran Galindo
- Antonio Nicolas Saura
- Fulgencio Garceran Galindo
- Juan Nicolas Saura
Presidente
- Antonio Nicolas Saura
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 626 , F 104, S 8, H MU 11614, I/A 6 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-30
Empresa: GRUPO EUROMAGANI SL
Administrador Mancomunado
- Antonio Nicolas Saura
- Fulgencio Garceran Galindo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1991 , F 172, S 8, H MU 47268, I/A 2 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-30
Empresa: EL RINCON EUROCOSTABLANCA SL
Administrador Mancomunado
- Antonio Nicolas Saura
- Fulgencio Garceran Galindo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1898 , F 134, S 8, H MU 38651, I/A 4 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-30
Administrador Mancomunado
- Antonio Nicolas Saura
- Fulgencio Garceran Galindo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3205 , F 159, S 8, H MU 89220, I/A 1 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-30
Empresa: HOSTELERIA Y RESTAURACION FILTON SL
Administrador Mancomunado
- Antonio Nicolas Saura
- Fulgencio Garceran Galindo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3145 , F 116, S 8, H MU 88013, I/A 1 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-30
Empresa: AUTOMATICOS MAGANI SL
Administrador Mancomunado
- Antonio Nicolas Saura
- Fulgencio Garceran Galindo
- Mariano Martinez Canovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 816 , F 152, S 8, H MU 15034, I/A 5 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-30
Empresa: AUTOMATICOS MAGANI SL
Consejero Delegado
- Antonio Garceran Galindo
- Antonio Nicolas Saura
- Fulgencio Garceran Galindo
- Juan Nicolas Saura
- Mariano Martinez Canovas
Consejero
- Antonio Garceran Galindo
- Antonio Nicolas Saura
- Fulgencio Garceran Galindo
- Juan Nicolas Saura
- Mariano Martinez Canovas
Presidente
- Antonio Nicolas Saura
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 816 , F 152, S 8, H MU 15034, I/A 5 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-30
Empresa: NICHOLAS VENDING SL
Administrador Unico
- Antonio Nicolas Saura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2272 , F 121, S 8, H MU 55239, I/A 3 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-229-30
VER MAS ACTOS
Información de ANTONIO NICOLAS SAURA
Mostramos los datos de ANTONIO NICOLAS SAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO NICOLAS SAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos